FUN&FISH CHARTERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Baltasar Covas, 10
Código Postal 07580
Municipio Capdepera
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUN&FISH CHARTERS SL
CIF B16552754
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Alquiler de medios de navegación
Fecha de Constitución 30/11/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FUN&FISH CHARTERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUN&FISH CHARTERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Riera Gonzalez Miquel | Administrador Unico | 27/11/2018 | 07/10/2020 |
Riera Gonzalez Miquel | Liquidador | 07/10/2020 | 07/10/2020 |
Massetani Javier Herman | Administrador Unico | 02/03/2018 | 27/11/2018 |
ACTOS BORME DE FUN&FISH CHARTERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 58, S 8, H PM 83548, I/A 4 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 58, S 8, H PM 83548, I/A 4 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 58, S 8, H PM 83548, I/A 4 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 58, S 8, H PM 83548, I/A 4 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-202-07
- C/ BALTASAR COVAS 10 1 (CAPDEPERA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 55, S 8, H PM 83548, I/A 3 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 55, S 8, H PM 83548, I/A 2 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 55, S 8, H PM 83548, I/A 2 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 55, S 8, H PM 83548, I/A 1 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-07
Dirección:C/ GREMI TINTORERS 51 A - POLIGONO SON CASTELLO. (PALMA DE MALLORCA)
Comienzo de operaciones:30/11/17
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:actividad principal 7734 Alquiler de medios de navegación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2752 , F 55, S 8, H PM 83548, I/A 1 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-07