FUMPAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social MS CAN FELIU, CAMI VELL DE ULLASTRELL S/N
Municipio Rubí
Provincia Barcelona
Razón Social FUMPAS SL
CIF B59929620
Capital Social 163500.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FUMPAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUMPAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Busquets Alzina Francesc | Administrador Unico | 10/12/2019 | 02/01/2024 |
Busquets Alzina Francesc | Liquidador | 02/01/2024 | 02/01/2024 |
Busquets Alzina Francesc | Administrador Mancomunado | 24/02/2017 | 10/12/2019 |
Juncosa Olle Alex | Administrador Mancomunado | 24/02/2017 | 10/12/2019 |
Juncosa Olle Jaime | Administrador | 24/02/2017 |
ACTOS BORME DE FUMPAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 91, S 8, H B 23349, I/A 7 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 91, S 8, H B 23349, I/A 7 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 91, S 8, H B 23349, I/A 7 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 91, S 8, H B 23349, I/A 6 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 91, S 8, H B 23349, I/A 6 (10/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-08
- (CNAE 5610):1PROMOVER Y GESTIONAR DIRECTAMENTE O BAJO LA FORMA DE FRANQUICIA RESTAURANTES Y BARES.2.LA EXPLOTACION DE LOS NEGOCIOS DE HOTELES, APARTAMENTOS TURISTICOS...ETC..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 90, S 8, H B 23349, I/A 5 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
- MS CAN FELIU, CAMI VELL DE ULLASTRELL S/N (RUBI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 90, S 8, H B 23349, I/A 5 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 160.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 163.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 5.350,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 90, S 8, H B 23349, I/A 5 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Disminución de capital | 5,06 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 90, S 8, H B 23349, I/A 5 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21518 , F 90, S 8, H B 23349, I/A 5 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-08