FULL SERVICE SF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 87
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FULL SERVICE SF SL
CIF B86986833
Capital Social 3300.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 08/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Freile Garcia Javier-carlos
VINCULACIONES DE FULL SERVICE SF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FULL SERVICE SF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Freile Garcia Javier-carlos | Socio Unico | 28/04/2014 | 12/06/2023 |
Freile Garcia Javier-carlos | Administrador Unico | 28/04/2014 | 12/06/2023 |
Freile Garcia Javier-carlos | Liquidador | 12/06/2023 | 12/06/2023 |
Freile Garcia Manuel Sergio | Apoderado | 29/04/2014 | 12/06/2023 |
ACTOS BORME DE FULL SERVICE SF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 123, S 8, H M 579183, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 123, S 8, H M 579183, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 123, S 8, H M 579183, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 123, S 8, H M 579183, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 123, S 8, H M 579183, I/A 2 (29/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 121, S 8, H M 579183, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 121, S 8, H M 579183, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Dirección:C/ PRINCIPE DE VERGARA 87 (MADRID)
Comienzo de operaciones:08/04/14
Capital:3.300,00 Euros
Objeto social:La explotación de toda clase de negocios de hostelería, directamente o por contrata o concesión de entida /públicas y privadas, la restauración y servicios para la hostelería, que incluye la elaboración y manipulado de menús, comidas y cenas a la carta, servicio de catering,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32183 , F 121, S 8, H M 579183, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28