FUENTES Y CONTRATAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda del Doctor Severo Ochoa, 8
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUENTES Y CONTRATAS SL
CIF B80964455
Actividad Otro acabado de edificios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FUENTES Y CONTRATAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUENTES Y CONTRATAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuentes Fernandez Antonio | Apoderado | 22/02/2018 | 23/12/2020 |
Fuentes Mateos Gonzalo Felicisimo | Apoderado | 23/12/2020 | |
Mateos Sanchez Maria Magdalena | Administrador Unico | 22/07/2013 | 23/12/2020 |
Mateos Sanchez Maria Magdalena | Liquidador | 23/12/2020 | 23/12/2020 |
Fuentes Fernandez Antonio | Administrador Unico | 22/07/2013 |
ACTOS BORME DE FUENTES Y CONTRATAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 13, S 8, H M 137482, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 13, S 8, H M 137482, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 13, S 8, H M 137482, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 13, S 8, H M 137482, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 13, S 8, H M 137482, I/A 7 (23/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-28
- AVDA DEL DOCTOR SEVERO OCHOA 8 3º D (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 13, S 8, H M 137482, I/A 6 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 12, S 8, H M 137482, I/A 5 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
- Otras modificaciones estatutarias: 7. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 12, S 8, H M 137482, I/A 4 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 12, S 8, H M 137482, I/A 4 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8533 , F 12, S 8, H M 137482, I/A 4 (22/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-143-28