FUENTES Y COMPAÑIA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Razón Social FUENTES Y COMPAÑIA SL
CIF B06000418
Actividad Distribución de energía eléctrica
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Roman Cortes Del Arco
ORGANIGRAMA DE FUENTES Y COMPAÑIA SL
VINCULACIONES DE FUENTES Y COMPAÑIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUENTES Y COMPAÑIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roman Cortes Del Arco | Presidente | 13/03/2023 | |
Roman Cortes Del Arco | Consejero Delegado Mancomunado | 13/03/2023 | |
Roman Cortes Del Arco | Consejero | 13/03/2023 | |
Beatriz Gonzalez Fuentes | Secretario | 22/03/2018 | |
Beatriz Gonzalez Fuentes | Consejero Delegado Mancomunado | 22/03/2018 | |
Beatriz Gonzalez Fuentes | Consejero | 22/03/2018 | |
Lorenza Alicia De Martino Fernandez | Consejero Delegado Mancomunado | 22/03/2018 | |
Lorenza Alicia De Martino Fernandez | Consejero | 22/03/2018 | |
Maria De Gracia Gonzalez Fuentes | Consejero Delegado Mancomunado | 22/03/2018 | |
Maria De Gracia Gonzalez Fuentes | Consejero | 22/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUENTES Y COMPAÑIA SL
- EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 21/03/23 ACORDO QUE SIENDO TODOS LOS MIEMBROS DEL MISMO,CONSEJEROS DELEGADOS MANCOMUNADOS SE LES FACULTA PARA ACTUAR DE MANERA QUE SIEMPRE COMPARECERA EL PRESIDENTE O EL SECRETARIO DEL CONSEJO CON UNO CUALQUIERA DE LOS OTROS CONSEJEROS.DICHA FORMA DE ACTUACION SE MANTENDRA VIGENTE AUN CUANDO SE CESEN Y NOMBREN CONSEJEROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 102, S 8, H BA 9872, I/A 10 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 102, S 8, H BA 9872, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 102, S 8, H BA 9872, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 102, S 8, H BA 9872, I/A 9 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-06
- OFICIO REMITIDO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE MURCIA EN EL QUE SE DECLARA LA INSOLVENCIA PROVISIONTAL TOTAL POR IMPORTE DE 38417,28 EUROS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 95, S 8, H MU 6046, I/A 9 (24/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-30
- Declarado FALLIDO por la Agencia Tributaria Delegación de Cartagena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 95, S 8, H MU 6046, I/A c (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 101, S 8, H BA 9872, I/A 8 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-06
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 540 , F 101, S 8, H BA 9872, I/A 8 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-06
- Oficio remitido por el Juzgado de lo Social número 1 de Cartagena-Murcia en el que se declara la INSOLVENCIA PROVISIONAL TOTAL en reclamación de 19365,25 euros provisionales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 95, S 8, H MU 6046, I/A 8 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-30
- Oficio remitido por el Juzgado de lo Social número 2 de Cartagena-Murcia en el que se declara la INSOLVENCIA PROVISIONAL TOTAL en reclamación de 35.673,21 euros provisionales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 95, S 8, H MU 6046, I/A 7 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-30