FUENTEBUENA 2004 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Maura, 7
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUENTEBUENA 2004 SL
CIF B85988673
Capital Social 60100.0 Euros
Fecha de Constitución 16/06/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario ACYVA CAPITAL SL
VINCULACIONES DE FUENTEBUENA 2004 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUENTEBUENA 2004 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACYVA CAPITAL SL | Socio Unico | 23/11/2020 | 23/11/2020 |
Ortega Zurdo Julio | Liquidador | 23/11/2020 | 23/11/2020 |
Ortega Zurdo Julio | Administrador Unico | 29/05/2019 | 23/11/2020 |
Diez Fernandez Luis Arturo | Consejero | 29/05/2019 | |
Ortega Martin Diego | Secretario | 24/12/2010 | 29/05/2019 |
Ortega Martin Diego | Consejero Delegado | 24/12/2010 | 29/05/2019 |
Ortega Martin Diego | Consejero | 29/05/2019 | |
Ortega Martin Julio Hugo | Consejero | 29/05/2019 | |
Ortega Zurdo Julio | Presidente | 24/12/2010 | 29/05/2019 |
Ortega Zurdo Julio | Consejero | 29/05/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FUENTEBUENA 2004 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 45, S 8, H M 505884, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 45, S 8, H M 505884, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 45, S 8, H M 505884, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 45, S 8, H M 505884, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 45, S 8, H M 505884, I/A 5 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 44, S 8, H M 505884, I/A 4 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 44, S 8, H M 505884, I/A 4 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 44, S 8, H M 505884, I/A 4 (29/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-28
- C/ ANTONIO MAURA 7 - PISO 2º PUERTA IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 44, S 8, H M 505884, I/A 3 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
- C/ ANTONIO MAURA 14, PISO 1º, PUERTA DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28074 , F 44, S 8, H M 505884, I/A 2 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28