FUENTE ARCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 32
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUENTE ARCE SL
CIF B78886819
Capital Social 216364.36 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- FUENTE ARCE SA
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FUENTE ARCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUENTE ARCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Fuente Gonzalez Antonio | Administrador Solidario | 24/12/2010 | 22/10/2019 |
Rodriguez Arce Marta | Administrador Solidario | 24/12/2010 | 22/10/2019 |
ACTOS BORME DE FUENTE ARCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34458 , F 147, S 8, H M 88470, I/A 14 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34458 , F 147, S 8, H M 88470, I/A 14 (22/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA NUMERO 32, PISO 4, PUERTA I (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34458 , F 147, S 8, H M 88470, I/A 13 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Empresa: FUENTE ARCE SA
Capital Anterior: | 210.354,24 | Euros |
Aumento de capital: | 6.010,12 | Euros |
Capital Actual: | 216.364,36 | Euros |
Porcentaje: | 2,86 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5404 , F 149, S 8, H M 88470, I/A 12 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: FUENTE ARCE SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5404 , F 149, S 8, H M 88470, I/A 12 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: FUENTE ARCE SA
- Denominación y forma adoptada: FUENTE ARCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5404 , F 149, S 8, H M 88470, I/A 12 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: FUENTE ARCE SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5404 , F 148, S 8, H M 88470, I/A 11 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Empresa: FUENTE ARCE SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-21-28
Empresa: FUENTE ARCE SA
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5404 , F 148, S 8, H M 88470, I/A 10 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-2-28
Empresa: FUENTE ARCE SA
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-239-28