FUENSANTA GESTION EMPRESARIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Fuensanta, 2
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social FUENSANTA GESTION EMPRESARIAL SL
CIF B73921751
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 20/05/2016
Nombres Anteriores
- GAC 40 GESTION EMPRESARIAL SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario CONOFER SL
VINCULACIONES DE FUENSANTA GESTION EMPRESARIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUENSANTA GESTION EMPRESARIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONOFER SL | Socio Unico | 03/01/2017 | 06/04/2020 |
Jesus Maria Lopez Herrera | Apoderado | 03/01/2017 | 06/04/2020 |
Jose Fernando Martinez Blanco | Liquidador Unico | 06/04/2020 | 06/04/2020 |
Jose Fernando Martinez Blanco | Administrador Unico | 03/01/2017 | 06/04/2020 |
Tomas Sanchez Francisco | Apoderado | 03/01/2017 | 06/04/2020 |
GESTION DE ACTIVOS CASTELLANA 40 SL | Socio Unico | 22/06/2016 | 03/01/2017 |
GESTION DE ACTIVOS CASTELLANA 40 SL | Administrador Unico | 22/06/2016 | 03/01/2017 |
ACTOS BORME DE FUENSANTA GESTION EMPRESARIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3213 , F 66, S 8, H MU 90351, I/A 8 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3213 , F 66, S 8, H MU 90351, I/A 8 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3213 , F 66, S 8, H MU 90351, I/A 8 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3213 , F 66, S 8, H MU 90351, I/A 8 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3213 , F 66, S 8, H MU 90351, I/A 8 (06/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 143, S 8, H MU 90351, I/A 7 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 142, S 8, H MU 90351, I/A 6 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-30
- Modificación del primer parrafo del articulo 27 de los estatutos sociales, referente a la retribución del administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 142, S 8, H MU 90351, I/A 5 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 142, S 8, H MU 90351, I/A 4 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3184 , F 142, S 8, H MU 90351, I/A 4 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-30