FUENLAFORMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de la Villa, 2
Código Postal 05270
Municipio El Tiemblo
Provincia Ávila
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUENLAFORMA SL
CIF B05227764
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Fecha de Constitución 06/11/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Cabrero Varas Ricardo
VINCULACIONES DE FUENLAFORMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUENLAFORMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrero Varas Ricardo | Administrador Unico | 10/05/2011 | 16/11/2021 |
Cabrero Garcia Pedro | Administrador Unico | 25/11/2010 | 10/05/2011 |
ACTOS BORME DE FUENLAFORMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144, L 102, F 2, S 8, H AV 5373, I/A 3 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-05
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUENLAFORMA SL
Nif:B05227764
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE AVILA
Juez / Ponente:LUIS RUFILANCHAS SOLARES
Fecha de Resolución:25/05/2021
Número Procedimiento Concursal:151/2021
Datos Registrales:
Tomo:
144
Libro:
102
Folio:
2
Hoja:
8-5373
Inscripción:
3
Fecha Inscripción16/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Avila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144, L 102, F 2, S 8, H AV 5373, I/A 3 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-05
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FUENLAFORMA SL
Nif:B05227764
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 1 DE AVILA
Juez / Ponente:LUIS RUFILANCHAS SOLARES
Fecha de Resolución:25/05/2021
Número Procedimiento Concursal:151/2021
Datos Registrales:
Tomo:
144
Libro:
102
Folio:
2
Hoja:
8-5373
Inscripción:
3
Fecha Inscripción16/11/2021
Registro:Registro Mercantil de Avila
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144, L 102, F 2, S 8, H AV 5373, I/A 3 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-05
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-175-05
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144, L 102, F 2, S 8, H AV 5373, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-05
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144, L 102, F 2, S 8, H AV 5373, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-05
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144, L 102, F 1, S 8, H AV 5373, I/A 1 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-05
Dirección:PLAZA DE LA VILLA 2 (TIEMBLO (EL))
Comienzo de operaciones:06/11/10
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:-Comercialización, venta e impartición de todo tipo de cursos formativos de cualquier materia y temática. -Comercialización, al por mayor y al por menor, de toda clase de artículos y de material didáctico y de formación, en forma escrita o audiovisual. -Gestión y gerencia de centros educativos, form
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 144, L 102, F 1, S 8, H AV 5373, I/A 1 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-05