FUENCEM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Los Llanos Seis, 3
Código Postal 38003
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social FUENCEM SL
CIF B38667051
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Peña Diaz Laureano Andres
Propietario LAUREANO PEÑA E HIJOS SL
VINCULACIONES DE FUENCEM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FUENCEM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAUREANO PEÑA E HIJOS SL | Socio Unico | 16/02/2009 | 13/10/2011 |
Peña Diaz Laureano Andres | Administrador Unico | 16/02/2009 | 13/10/2011 |
Garcia De Las Casas Fautino | Administrador Unico | 16/02/2009 |
ACTOS BORME DE FUENCEM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 198, S 8, H TF 27914, I/A 5 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 198, S 8, H TF 27914, I/A 5 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-38
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-58-38
- C/ LOS LLANOS SEIS 3 3º D - EDF. LA TORRE 2 (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 197, S 8, H TF 27914, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 197, S 8, H TF 27914, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 197, S 8, H TF 27914, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-38
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2278 , F 197, S 8, H TF 27914, I/A 4 (16/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-45-38