FRUTTITAL ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Longitudinal 7, 83
Código Postal 08040
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social FRUTTITAL ESPAÑA SA
CIF A30138036
Capital Social 84141.69 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ SA
Auditor AUDITECO SL
VINCULACIONES DE FRUTTITAL ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRUTTITAL ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDITECO SL | Auditor | 25/02/2010 | 21/01/2021 |
Fernandez Lopez Luis | Administrador Solidario | 12/08/2019 | 21/01/2021 |
Fernandez Lopez Luis | Liquidador | 21/01/2021 | 21/01/2021 |
Fernandez Lopez Luis | Administrador Solidario | 28/05/2014 | 21/01/2021 |
Freiria Santos Feliciano | Apoderado | 16/05/2012 | 21/01/2021 |
HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ SA | Socio Unico | 05/01/2012 | 21/01/2021 |
Orsero Antonio | Administrador Solidario | 05/01/2012 | 21/01/2021 |
Raffaella Orsero | Administrador Solidario | 12/08/2019 | 21/01/2021 |
Raffaella Orsero | Administrador Solidario | 28/05/2014 | 21/01/2021 |
Antonio Orsero | Administrador Solidario | 28/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRUTTITAL ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 78, S 8, H B 423000, I/A 28 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 78, S 8, H B 423000, I/A 28 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 78, S 8, H B 423000, I/A 28 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 78, S 8, H B 423000, I/A 27 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 77, S 8, H B 423000, I/A 26 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 77, S 8, H B 423000, I/A 26 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 75, S 8, H B 423000, I/A 25 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 75, S 8, H B 423000, I/A 25 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-100-08
- CL LONGITUDINAL 7, N 83 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43126 , F 75, S 8, H B 423000, I/A 24 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: Articulo 7 modificado. .Articulo 10 modificado. .Articulo 15. modificado. .Articulo 18 modificado..Articulo 20 modificado. .Articulo 29 modificado..Articulo 28. modificado. .Articulo 19 modificado. .Articulo 21 modificado.Articulo 23 modificado. .Articulo 26 modificado. .Articulo 27 modificado. .Articulo 31 modificado. .Articulo 25 modificado.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021, L 3327, F 173, S 8, H V 59129, I/A 15 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-46