FRUTOS DEL EBRO SA - EXTINGUIDA
Provincia Zaragoza
Razón Social FRUTOS DEL EBRO SA
CIF A50025337
Capital Social 2.08669825E7 Euros
Actividad Cultivo de frutos con hueso y pepitas
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario SA MINERA CATALANO ARAGONESA
VINCULACIONES DE FRUTOS DEL EBRO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRUTOS DEL EBRO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Orden Olasagasti Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/02/2014 | 30/09/2015 |
Fernando Ara Ismael | Apoderado | 10/02/2014 | 30/09/2015 |
Fernando Ara Ismael | Apoderado | 30/09/2015 | |
Gonzalez Lamana Pablo-cruz | Apoderado | 30/09/2015 | |
Herrando Peña Fernando | Apoderado | 30/09/2015 | |
Herrando Peña Fernando | Apoderado | 06/02/2014 | 30/09/2015 |
Herrando Peña Fernando | Apoderado | 18/02/2014 | 30/09/2015 |
Luengo Egido Javier | Secretario | 30/06/2015 | 30/09/2015 |
Luengo Egido Javier | Consejero Delegado | 30/06/2015 | 30/09/2015 |
Luengo Egido Javier | Consejero | 30/06/2015 | 30/09/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRUTOS DEL EBRO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 115, S 8, H Z 3258, I/A 31 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 115, S 8, H Z 3258, I/A 31 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 115, S 8, H Z 3258, I/A 31 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 115, S 8, H Z 3258, I/A 31 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-50
- Se nombra como representante de SA MINERA CATALANO-ARAGONESA a Don Miguel Angel Fraj Gascón, en sustitución de Don Gregorio Luengo Sanz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 114, S 8, H Z 3258, I/A 30 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 114, S 8, H Z 3258, I/A 30 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-50
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 114, S 8, H Z 3258, I/A 30 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 114, S 8, H Z 3258, I/A 30 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 114, S 8, H Z 3258, I/A 29 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-50
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 113, S 8, H Z 3258, I/A 28 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-50