FRUTAS RODRIGUEZ SA - EXTINGUIDA
Provincia Huelva
Razón Social FRUTAS RODRIGUEZ SA
CIF A21020581
Capital Social 389688.4 Euros
Actividad Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Rodriguez Camacho Manuel
VINCULACIONES DE FRUTAS RODRIGUEZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRUTAS RODRIGUEZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Camacho Jacinto | Secretario | 11/06/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Camacho Jacinto | Consejero | 11/06/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Camacho Manuel | Presidente | 11/06/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Camacho Manuel | Consejero | 11/06/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Dominguez Manuel | Consejero Delegado | 11/06/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Dominguez Manuel | Consejero | 11/06/2012 | 15/09/2012 |
Rodriguez Camacho Andres | Consejero | 11/06/2012 | |
Rodriguez Camacho Manuel | Consejero Delegado | 11/06/2012 | |
Rodriguez Dominguez Jose | Consejero | 11/06/2012 | |
Rodriguez Infantes Domingo | Consejero | 11/06/2012 |
ACTOS BORME DE FRUTAS RODRIGUEZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 68, S 8, H H 12632,H , I/ 18 (15/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 978 , F 68, S 8, H H 12632,H , I/ 18 (15/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-21
Capital Anterior: | 393.655,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.966,60 | Euros |
Capital Actual: | 389.688,40 | Euros |
Porcentaje: | 1,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316, L 144, F 124, S 8, H H 12632,H , I/ 17 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-21
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316, L 144, F 124, S 8, H H 12632,H , I/ 16 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-21
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316, L 144, F 124, S 8, H H 12632,H , I/ 16 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-21
Capital Anterior: | 411.745,10 | Euros |
Disminución de capital | 18.090,10 | Euros |
Capital Actual: | 393.655,00 | Euros |
Porcentaje: | 4,39 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 316, L 144, F 123, S 8, H H 12632,H , I/ 15 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-21
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-223-21