FRUTAS ALSU SL - EXTINGUIDA
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social FRUTAS ALSU SL
CIF B35319342
Capital Social 231324.9 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Órgano Administración Administrador único
Propietario Alonso Suarez Jose
VINCULACIONES DE FRUTAS ALSU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRUTAS ALSU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Suarez Jose | Administrador Unico | 06/07/2011 | 02/11/2020 |
Alonso Suarez Jose | Socio Unico | 06/07/2011 | 02/11/2020 |
Alonso Suarez Jose | Liquidador | 02/11/2020 | 02/11/2020 |
Alonso Suarez Jose | Administrador Solidario | 06/07/2011 | |
Alonso Suarez Roman | Administrador Solidario | 06/07/2011 |
ACTOS BORME DE FRUTAS ALSU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 66, S 8, H GC 5324, I/A 8 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 66, S 8, H GC 5324, I/A 8 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 66, S 8, H GC 5324, I/A 8 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 66, S 8, H GC 5324, I/A 8 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 66, S 8, H GC 5324, I/A 7 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-35
Capital Anterior: | 201.335,00 | Euros |
Aumento de capital: | 29.989,90 | Euros |
Capital Actual: | 231.324,90 | Euros |
Porcentaje: | 14,90 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 66, S 8, H GC 5324, I/A 7 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-35
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-165-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 66, S 8, H GC 5324, I/A 6 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 66, S 8, H GC 5324, I/A 5 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 955 , F 66, S 8, H GC 5324, I/A 5 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-35