FRUSANSA FRUTOS SECOS ANDALUCES SA - EXTINGUIDA
Municipio Valle del Zalabí
Provincia Granada
Razón Social FRUSANSA FRUTOS SECOS ANDALUCES SA
CIF A06046577
Actividad Cultivo de otros árboles y arbustos frutales y frutos secos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente PONT VILADOMIU SL
VINCULACIONES DE FRUSANSA FRUTOS SECOS ANDALUCES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRUSANSA FRUTOS SECOS ANDALUCES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Balasch Joval Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2015 | 31/07/2017 |
BORGES INTERNATIONAL GROUP SL | Consejero Delegado | 09/08/2013 | 31/07/2017 |
BORGES INTERNATIONAL GROUP SL | Consejero | 09/08/2013 | 31/07/2017 |
Fernandez Torres Jose Luis | Apoderado | 11/06/2012 | 31/07/2017 |
Fortuny Queralt Joan | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2015 | 31/07/2017 |
Morales Romeu Victoria | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2015 | 31/07/2017 |
Pont Amenos Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2015 | 31/07/2017 |
PONT VILADOMIU SL | Presidente | 09/08/2013 | 31/07/2017 |
PONT VILADOMIU SL | Consejero | 09/08/2013 | 31/07/2017 |
Prats Palomo David | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/10/2015 | 31/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRUSANSA FRUTOS SECOS ANDALUCES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 113, S 8, H GR 1402, I/A D (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-149-18
- Queda cerrada la Hoja GR-1.402, correspondiente a la Sociedad "FRUSANSA FRUTOS SECOS ANDALUCES SA", por período de seis meses, de conformidad con el artículo 231 del RRM, como consecuencia de la fusión por absorción por la entidad "BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS SA" como Sociedad Absorbente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 113, S 8, H GR 1402, I/AN.Mar 2 (27/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-18
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 49, S 8, H GR 1402, I/A 26 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 49, S 8, H GR 1402, I/A 26 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-18
- Se cambia la persona física representante del Secretario No Consejero persona jurídica, la entidad "Angel Segarra I Associats, S.L.", siendo sustituido Don Joan de Figarolas Bosch,por DON ANGEL SEGARRA FERRE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 48, S 8, H GR 1402, I/A 25 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-18
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 48, S 8, H GR 1402, I/A 24 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-18
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 48, S 8, H GR 1402, I/A 24 (09/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 46, S 8, H GR 1402, I/A 23 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1156 , F 46, S 8, H GR 1402, I/A 23 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-90-18