FRUITES I VERDURES CAPDEPERA SL - EXTINGUIDA
Municipio Capdepera
Provincia Illes Balears
Razón Social FRUITES I VERDURES CAPDEPERA SL
CIF B57498545
Capital Social 130000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 02/05/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario CORPORACIO AGROALIMENTARIA AGROILLA SL
VINCULACIONES DE FRUITES I VERDURES CAPDEPERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRUITES I VERDURES CAPDEPERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adrover Sitges Guillermo | Apoderado Mancomunado | 04/02/2011 | 11/09/2012 |
AGROILLA SAT N 9202 | Administrador Unico | 03/02/2011 | 11/09/2012 |
CORPORACIO AGROALIMENTARIA AGROILLA SL | Socio único | 11/09/2012 | |
CORPORACIO AGROALIMENTARIA AGROILLA SL | Socio Unico | 05/03/2012 | 11/09/2012 |
Covas Valleriola Luisa | Auditor Suplente | 30/11/2010 | 11/09/2012 |
Guasp Perez Juan | Auditor | 30/11/2010 | 11/09/2012 |
Pascual Riera Juan | Apoderado Mancomunado | 04/02/2011 | 11/09/2012 |
Galmes Bosch Francisca | Apoderado Mancomunado | 04/02/2011 | |
AGROILLA CAPITAL SL | Administrador Unico | 03/02/2011 |
ACTOS BORME DE FRUITES I VERDURES CAPDEPERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 102, S 8, H PM 60080, I/A 9 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 102, S 8, H PM 60080, I/A 9 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 102, S 8, H PM 60080, I/A 9 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-07
Administrador Unico
Auditor Suplente
Auditor
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 102, S 8, H PM 60080, I/A 9 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-183-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 101, S 8, H PM 60080, I/A 8 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 101, S 8, H PM 60080, I/A 7 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 101, S 8, H PM 60080, I/A 6 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 125.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 130.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 101, S 8, H PM 60080, I/A 5 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2305 , F 145, S 8, H PM 60080, I/A 4 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-07