FROZEN HELADOS ARTESANOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Garcia Abellan, 6
Código Postal 30007
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FROZEN HELADOS ARTESANOS SL
CIF B73873499
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 18/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FROZEN HELADOS ARTESANOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FROZEN HELADOS ARTESANOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jesus Abellan Rodriguez | Administrador Unico | 25/07/2018 | 15/09/2023 |
Miguel-angel Abellan Rodriguez | Apoderado | 25/07/2018 | 15/09/2023 |
Laura Albaladejo Mate | Administrador Unico | 19/02/2015 | 25/07/2018 |
ACTOS BORME DE FROZEN HELADOS ARTESANOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 182, S 8, H MU 85158, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FROZEN HELADOS ARTESANOS SL
Nif:B73873499
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MURCIA
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS
Fecha de Resolución:06/07/2022
Número Procedimiento Concursal:253/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3087
Libro:
0
Folio:
182
Hoja:
8-85158
Inscripción:
4
Fecha Inscripción15/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 182, S 8, H MU 85158, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:FROZEN HELADOS ARTESANOS SL
Nif:B73873499
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MURCIA
Juez / Ponente:LEANDRO BLANCO GARCIA-LOMAS
Fecha de Resolución:06/07/2022
Número Procedimiento Concursal:253/2022
Datos Registrales:
Tomo:
3087
Libro:
0
Folio:
182
Hoja:
8-85158
Inscripción:
4
Fecha Inscripción15/09/2023
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 182, S 8, H MU 85158, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 182, S 8, H MU 85158, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 182, S 8, H MU 85158, I/A 4 (15/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-181-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 181, S 8, H MU 85158, I/A 3 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 181, S 8, H MU 85158, I/A 2 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 181, S 8, H MU 85158, I/A 2 (25/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-147-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 181, S 8, H MU 85158, I/A 1 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-30
Dirección:C/ JUAN GARCIA ABELLAN 6 BAJO (MURCIA)
Comienzo de operaciones:18/02/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1. Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3. Actividades inmobiliarias. 4. Industrias manufactureras y textiles. 5. Turismo, hostelería y restauración. 6. Prestación de servicios. Actividades de gestión
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3087 , F 181, S 8, H MU 85158, I/A 1 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-30