FROITONOVO SUR SL - EXTINGUIDA
Municipio Narón
Provincia A Coruña
Razón Social FROITONOVO SUR SL
CIF B15917032
Capital Social 141984.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 07/01/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FROITONOVO SUR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FROITONOVO SUR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Veiga Constantino | Administrador Solidario | 22/03/2020 | 31/01/2023 |
Vigo Piñeiro Carolina- Herminia | Liquidador | 31/01/2023 | 31/01/2023 |
Vigo Piñeiro Carolina- Herminia | Administrador Solidario | 22/03/2020 | 31/01/2023 |
Vigo Piñeiro Carolina | Administrador Unico | 18/04/2012 | 22/03/2020 |
Perez Veiga Constantino | Administrador Unico | 18/04/2012 |
ACTOS BORME DE FROITONOVO SUR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 25, S 8, H C 32469, I/A 7 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 25, S 8, H C 32469, I/A 7 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 25, S 8, H C 32469, I/A 7 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Capital Anterior: | 18.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 123.984,00 | Euros |
Capital Actual: | 141.984,00 | Euros |
Porcentaje: | 688,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 25, S 8, H C 32469, I/A 7 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 25, S 8, H C 32469, I/A 7 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 25, S 8, H C 32469, I/A 7 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-15
- Artículo de los estatutos: Artículo 16º.- La Sociedad será regida y administrada, a elección de la Junta General, por: a) Un Administrador Unico. b) Varios Administradores Solidarios, con un mínimo de dos y un máximo de cinco. c) Varios Administradores Mancomunados, pudiendo actuar al menos dos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 24, S 8, H C 32469, I/A 6 (22/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 24, S 8, H C 32469, I/A 6 (22/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 24, S 8, H C 32469, I/A 6 (22/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-71-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2798 , F 24, S 8, H C 32469, I/A 5 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-15