FRITZ SIMON Y CIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joaquim Togores, 4
Código Postal 07010
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRITZ SIMON Y CIA SL
CIF B07154446
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Nombres Anteriores
- FRITZ SIMON Y CIA SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FRITZ SIMON Y CIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRITZ SIMON Y CIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coll Oliver Catalina | Apoderado | 11/06/2014 | 30/12/2016 |
Madroñero Tentor Alejandro | Administrador Unico | 11/06/2014 | 30/12/2016 |
Coll Oliver Catalina | Administrador Solidario | 11/06/2014 | |
Madroñero Tentor Alejandro | Administrador Solidario | 11/06/2014 | |
Madroñero Tentor Socorro | Administrador Solidario | 11/06/2014 | |
Simon Fritz | Apoderado | 11/06/2014 |
ACTOS BORME DE FRITZ SIMON Y CIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 209, S 8, H PM 12087, I/A 13 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-6-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 209, S 8, H PM 12087, I/A 13 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-6-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 209, S 8, H PM 12087, I/A 13 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-6-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 209, S 8, H PM 12087, I/A 13 (30/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-6-07
- De conformidad con el art. 231 del RRM, se extiende Nota de no obstáculos para la inscripción de la fusión por absorción por "STM MANTENIMIENTO SL", perteneciente al R.M. de Barcelona, quedando cerrada provisionalmente la hoja registral durante 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 209, S 8, H PM 12087, I/A Nota M (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-07
Empresa: FRITZ SIMON Y CIA SA
- C/ JOAQUIM TOGORES 4 (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 208, S 8, H PM 12087, I/A 12 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-07
Empresa: FRITZ SIMON Y CIA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 208, S 8, H PM 12087, I/A 12 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-07
Empresa: FRITZ SIMON Y CIA SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 208, S 8, H PM 12087, I/A 12 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-07
Empresa: FRITZ SIMON Y CIA SA
- Denominación y forma adoptada: FRITZ SIMON Y CIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 208, S 8, H PM 12087, I/A 12 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2576 , F 207, S 8, H PM 12087, I/A 11 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-07