FRITTER'S SPANISH CLUB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Viloria de la Rioja, 4
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRITTER'S SPANISH CLUB SL
Capital Social 19500.0 Euros
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
Fecha de Constitución 03/03/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FRITTER'S SPANISH CLUB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRITTER'S SPANISH CLUB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez De Luco Peñacoba Maria Alejandra | Apoderado | 05/08/2021 | 26/07/2024 |
Morate Martinez Leticia | Administrador Unico | 29/03/2021 | 26/07/2024 |
Morate Martinez Leticia | Liquidador | 26/07/2024 | 26/07/2024 |
Morate Martinez Leticia | Socio Unico | 29/03/2021 | 05/08/2021 |
ACTOS BORME DE FRITTER'S SPANISH CLUB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 738467, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 738467, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 738467, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 738467, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 738467, I/A 4 (26/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-148-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41687 , F 158, S 8, H M 738467, I/A 3 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 16.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 19.500,00 | Euros |
Porcentaje: | 550,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41687 , F 157, S 8, H M 738467, I/A 2 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41687 , F 157, S 8, H M 738467, I/A 2 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41687 , F 154, S 8, H M 738467, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41687 , F 154, S 8, H M 738467, I/A 1 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-64-28