FRIO RUTAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Huelva, 4
Código Postal 28890
Municipio Loeches
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRIO RUTAS SA
CIF A82115882
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FRIO RUTAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRIO RUTAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Garcia Rafael Salvador | Administrador Mancomunado | 26/09/2018 | 04/06/2021 |
Fernandez Garcia Rafael Salvador | Liquidador Mancomunado | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
Macias Sotoca Luisa | Administrador Mancomunado | 26/09/2018 | 04/06/2021 |
Macias Sotoca Luisa | Liquidador Mancomunado | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
Fernandez Garcia Rafael Salvador | Administrador Mancomunado | 19/07/2010 | 26/09/2018 |
Lopez Tranche Laureano | Administrador Mancomunado | 19/07/2010 | 26/09/2018 |
ACTOS BORME DE FRIO RUTAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13410 , F 143, S 8, H M 217507, I/A 14 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13410 , F 143, S 8, H M 217507, I/A 14 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13410 , F 143, S 8, H M 217507, I/A 14 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13410 , F 143, S 8, H M 217507, I/A 14 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13410 , F 143, S 8, H M 217507, I/A 13 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13410 , F 143, S 8, H M 217507, I/A 13 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
- C/ HUELVA 4 (LOECHES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13410 , F 142, S 8, H M 217507, I/A 12 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-206-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13410 , F 142, S 8, H M 217507, I/A 11 (02/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-32-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13410 , F 142, S 8, H M 217507, I/A 10 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-28