FRIO ALMENDRALEJO SA - EXTINGUIDA
Provincia Badajoz
Razón Social FRIO ALMENDRALEJO SA
CIF A06025795
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario LIDER ALIMENT SA
VINCULACIONES DE FRIO ALMENDRALEJO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRIO ALMENDRALEJO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Peces Piqueras | Administrador Solidario | 13/11/2020 | 06/08/2021 |
LIDER ALIMENT SA | Socio Unico | 13/11/2020 | 06/08/2021 |
Oscar Marin Garcia | Administrador Solidario | 13/11/2020 | 06/08/2021 |
Alonso Mogollo Carranza | Administrador Solidario | 22/05/2017 | 13/11/2020 |
Manuel Marin Reyes | Administrador Solidario | 22/05/2017 | 13/11/2020 |
Simon Hornero Garcia | Administrador Solidario | 22/05/2017 | 03/07/2017 |
Alonso Mogollo Carranza | Consejero Delegado Mancomunado | 22/05/2017 | |
Alonso Mogollo Carranza | Consejero | 22/05/2017 | |
Calero Gonzalez Benigno | Consejero Delegado Mancomunado | 22/05/2017 | |
Calero Gonzalez Benigno | Consejero | 22/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRIO ALMENDRALEJO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 139, S 8, H BA 4759, I/A 11 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-06
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 139, S 8, H BA 4759, I/A 11 (06/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-06
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 138, S 8, H BA 4759, I/A 10 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 137, S 8, H BA 4759, I/A 9 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 137, S 8, H BA 4759, I/A 9 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 137, S 8, H BA 4759, I/A 8 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 137, S 8, H BA 4759, I/A 7 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 663 , F 137, S 8, H BA 4759, I/A 7 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-06
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118, L 72, F 38, S 8, H BA 4759, I/A 6 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-06
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118, L 72, F 38, S 8, H BA 4759, I/A 6 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-06