FRINVYCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Son Armadans, 8
Código Postal 07014
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRINVYCO SL
CIF B65696437
Capital Social 141323.0 Euros
Fecha de Constitución 15/12/2011
Nombres Anteriores
- QUARIA XXI SL
- F. REYNES INVERSIONES SL
Órgano Administración Administrador único
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE FRINVYCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRINVYCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 30/05/2013 | 18/08/2023 |
Reynes Massanet Francisco Miguel | Administrador Unico | 29/05/2012 | 18/08/2023 |
Gabernet Llorca Esther | Administrador Unico | 05/01/2012 | 29/05/2012 |
ACTOS BORME DE FRINVYCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 180, S 8, H PM 82992, I/A 3 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 180, S 8, H PM 82992, I/A 3 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 180, S 8, H PM 82992, I/A 3 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 180, S 8, H PM 82992, I/A 3 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-07
- Art. 231,2 RRM: Extendida el 14/6/2023 nota de no obstáculos para la inscripción de la fusión por absorción de esta sociedad por " ABREYGI SL", perteneciente al R.M. de Barcelona, quedando cerrada provisionalmente la hoja registral durante el plazo de 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 180, S 8, H PM 82992, I/A 2 N (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-07
- C/ SON ARMADANS 8 Bl.3 1 A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2739 , F 180, S 8, H PM 82992, I/A 2 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-07
- PS DE LA BONANOVA,NUMERO 30-32 P.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 13, S 8, H B 419467, I/A 7 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
Capital Anterior: | 991.323,00 | Euros |
Disminución de capital | 850.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 141.323,00 | Euros |
Porcentaje: | 85,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 13, S 8, H B 419467, I/A 6 (14/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 13, S 8, H B 419467, I/A 5 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Empresa: F. REYNES INVERSIONES SL
- FRINVYCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42928 , F 12, S 8, H B 419467, I/A 4 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-43-08