FRIHOGAR CONGELADOS A DOMICILIO SL - EXTINGUIDA
Razón Social FRIHOGAR CONGELADOS A DOMICILIO SL
CIF B31760358
Capital Social 21100.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario FRILAC SA
VINCULACIONES DE FRIHOGAR CONGELADOS A DOMICILIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRIHOGAR CONGELADOS A DOMICILIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguinaga Armendariz Ramon | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/02/2012 | 05/09/2024 |
Artieda Garde Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/02/2012 | 05/09/2024 |
BERDIN ASESORES Y CONSULTORES SL | Administrador Solidario | 11/10/2013 | 05/09/2024 |
BERDIN SERVICIOS ALIMENTARIOS SL | Administrador Solidario | 05/09/2024 | |
FRILAC SA | Administrador Solidario | 11/10/2013 | 05/09/2024 |
FRILAC SA | Socio Unico | 26/08/2020 | 05/09/2024 |
Mendivil Garcia Daniel | Apoderado | 05/09/2024 | |
Villanueva Ilarri Carlos | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/02/2012 | 05/09/2024 |
BERDIN ASESORES Y CONSULTORES SL | Secretario | 01/02/2012 | 11/10/2013 |
BERDIN ASESORES Y CONSULTORES SL | Consejero | 01/02/2012 | 11/10/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRIHOGAR CONGELADOS A DOMICILIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 18737, I/A 19 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 18737, I/A 19 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-31
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 18737, I/A 19 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H NA 18737, I/A 19 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-31
- Designado Don Ramón Aguinaga Armendáriz representante físico de la Administradora Solidaria "FRILAC, S. A." en sustitución de Don Carlos Villanueva Illari
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 120, S 8, H NA 18737, I/A 18 (19/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 120, S 8, H NA 18737, I/A 17 (26/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-31
- Designados don Ramón Aguinaga Armendáriz y don Carlos Villanueva Ilarri como representantes físicos de los administradores "BERDIN SERVICIOS ALIMENTARIOS, S.L." y "FRILAC, S.A.", respectivamente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 119, S 8, H NA 18737, I/A 16 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 119, S 8, H NA 18737, I/A 16 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 119, S 8, H NA 18737, I/A 16 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-31
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 927 , F 119, S 8, H NA 18737, I/A 16 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-31