FRIGORIFICOS DEL TER SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social FRIGORIFICOS DEL TER SA
CIF A17005968
Actividad Procesado y conservación de carne
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor GPM AUDITORS ASSOCIATS SL
VINCULACIONES DE FRIGORIFICOS DEL TER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRIGORIFICOS DEL TER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GPM AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 03/12/2012 | 31/07/2014 |
Josep Bonet Marull | Administrador Solidario | 11/04/2011 | 31/07/2014 |
Ramir Fontanet Masgrau | Administrador Solidario | 11/04/2011 | 31/07/2014 |
Enric Paredes Baulida | Secretario | 11/04/2011 | |
Jordi Fontanet Compte | Consejero | 11/04/2011 | |
Jose Bonet Marull | Consejero | 11/04/2011 | |
Jose Maria Curos Roura | Presidente | 11/04/2011 | |
Ramiro Fontanet Masgrau | Consejero | 11/04/2011 | |
Segundo Ventula Dilme | Consejero | 11/04/2011 |
ACTOS BORME DE FRIGORIFICOS DEL TER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 138, S 8, H GI 7136, I/A 62 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 138, S 8, H GI 7136, I/A 62 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-17
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1901 , F 138, S 8, H GI 7136, I/A 61 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-147-17
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 225, S 8, H GI 7136, I/A 60 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 225, S 8, H GI 7136, I/A 60 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-17
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 225, S 8, H GI 7136, I/A 60 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-176-17
- El arrendamiento de bienes inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 225, S 8, H GI 7136, I/A 59 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-17