SKULLS MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Pere, 3
Código Postal 08201
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Razón Social SKULLS MEDIA SL
CIF B65222846
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 26/11/2009
Nombres Anteriores
- FRIELSET TRADE SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Basoli Sanchez David
VINCULACIONES DE SKULLS MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SKULLS MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Basoli Sanchez David | Administrador Unico | 17/03/2014 | 19/03/2018 |
Sanchez Martinez Eva | Apoderado Solidario | 31/03/2014 | 19/03/2018 |
Martin Alvarez Veronica | Administrador Unico | 11/10/2012 | 17/03/2014 |
Sole Jimenez Marcos | Administrador Unico | 16/06/2010 | 11/10/2012 |
Gorgues Rosset Rosa Maria | Administrador Unico | 16/12/2009 | 16/06/2010 |
ACTOS BORME DE SKULLS MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 24, S 8, H B 390334, I/A 8 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 842/2017, AUTO FIRME DE FECHA 09/01/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 24, S 8, H B 390334, I/A 8 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-08
- CL SANT PERE Num.3 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 24, S 8, H B 390334, I/A 7 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 24, S 8, H B 390334, I/A 6 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-08
- LA IMPORTACION,EXPORTACION,DISTRIBUCION,COMPRA Y VENTA,AL MAYOR Y AL DETALLE,DE ARTICULOS DE PUERICULTURA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 23, S 8, H B 390334, I/A 5 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
- CL DEL SOL Num.23 P.2 (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 23, S 8, H B 390334, I/A 5 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 23, S 8, H B 390334, I/A 5 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 23, S 8, H B 390334, I/A 5 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
- LA REALIZACION DE SUBASTAS PARA PROCEDER A LA VENTA DE BIENES DE TERCEROS Y POR CUENTA DE ELLOS,INTERMEDIACION Y COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES,Y SU ASESORAMIENTO JURIDICO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 23, S 8, H B 390334, I/A 4 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-08
- CL TELLINAIRES 120 GAVA MAR (GAVA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41599 , F 23, S 8, H B 390334, I/A 4 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-08