COLISEE HOMECARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl D'Isabel de Villena, 2
Código Postal 43205
Municipio Reus
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COLISEE HOMECARE SL
CIF B67173690
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de gestión de fondos
Fecha de Constitución 26/02/2018
Nombres Anteriores
- FREYA INVESTMENTS 2018 SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COLISEE HOMECARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COLISEE HOMECARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castañeda Ferrer Alejandra Teresa | Apoderado Solidario | 28/06/2022 | 12/06/2023 |
Christine Louise Marie Therese Jeandel | Administrador Unico | 02/10/2018 | 12/06/2023 |
Delacourt Damien | Administrador Solidario | 14/12/2020 | 12/06/2023 |
Eraso Bergillos Rafael | Apoderado Solidario | 02/10/2018 | 12/06/2023 |
Garcia Garcia Rocio | Apoderado Solidario | 02/10/2018 | 12/06/2023 |
Jeandel Ep Choquet Christine Louise Marie Therese | Administrador Solidario | 14/12/2020 | 12/06/2023 |
Lozano Gutierrez Alejandro | Apoderado | 27/11/2019 | 12/06/2023 |
Luaces Villegas Alvaro Antonio | Apoderado Solidario | 28/06/2022 | 12/06/2023 |
Rosaleny Cru Amparo | Apoderado | 11/10/2019 | 12/06/2023 |
Ruiz Garcia Guillermo | Apoderado | 27/11/2019 | 12/06/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COLISEE HOMECARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 71, S 8, H T 53537, I/A 13 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 71, S 8, H T 53537, I/A 13 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 71, S 8, H T 53537, I/A 13 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 71, S 8, H T 53537, I/A 13 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 71, S 8, H T 53537, I/A 12 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 71, S 8, H T 53537, I/A 11 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 70, S 8, H T 53537, I/A 10 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 70, S 8, H T 53537, I/A 10 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 70, S 8, H T 53537, I/A 10 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-43
- C/ ISABEL DE VILLENA 2 (REUS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 70, S 8, H T 53537, I/A 9 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-199-43