FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES MURCIA SL
Dirección social Avda Primero de Mayo, 111
Código Postal 30006
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES MURCIA SL
CIF B45203395
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 27/12/1988
Teléfono 96 888 48 03
Nombres Anteriores
- HOSPITALIZACION EN CASA SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
ORGANIGRAMA DE FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES MURCIA SL
VINCULACIONES DE FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES MURCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES MURCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luis Vargas Gutierrez | Administrador Mancomunado | 06/02/2024 | |
Carlos Fernandez Catalan | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2020 | |
Francisco Bugallo Brea | Apoderado Mancomunado | 19/11/2020 | |
Jesus Javier Chaves Declara | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2020 | |
Jorge Romero Yañez Sedeño | Apoderado Mancomunado | 19/11/2020 | |
Marta Fernandez Sanchez | Apoderado Mancomunado | 19/11/2020 | |
Nuria Pascual Del Rio | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2020 | |
Oscar Villa Bustos | Apoderado Mancomunado | 19/11/2020 | |
Vicente Alarcon Olmeda | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/11/2020 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 16/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICES MURCIA SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 199, S 8, H MU 71797, I/A 20 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 199, S 8, H MU 71797, I/A 20 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 199, S 8, H MU 71797, I/A 19 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-30
- En la inscripción 18ª se omitio la revocacion de los siguientes señores: -Oscar Villa Bustos, -Pedro Jesus Anguita Martinez, -Jorge Araujo Pirez, -Marco Greco, -Armin Karch, -Jose Luis Cano Andres, -Elena Maria Cabezas Lopez, -Olga Fustel Gonzalez, -Patricia Elizabeth Uson Jaeger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 22, S 8, H MU 71797, I/A 18 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 22, S 8, H MU 71797, I/A 18 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-30
- MODIFICAN EL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 22, S 8, H MU 71797, I/A 18 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-30
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 22, S 8, H MU 71797, I/A 18 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-30
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 22, S 8, H MU 71797, I/A 18 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 22, S 8, H MU 71797, I/A 18 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3124 , F 22, S 8, H MU 71797, I/A 17 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-30