FRESAS6 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Fraules, 6
Código Postal 46020
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social FRESAS6 2010 SL
CIF B98209075
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/12/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FRESAS6 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRESAS6 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Avila Aguilera Jorge David | Consejero | 12/02/2010 | 11/03/2015 |
Avila Aguilera Tirso Jose | Liquidador Mancomunado | 11/03/2015 | 11/03/2015 |
Avila Aguilera Tirso Jose | Presidente | 12/02/2010 | 11/03/2015 |
Avila Aguilera Tirso Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 12/02/2010 | 11/03/2015 |
Avila Aguilera Tirso Jose | Consejero | 12/02/2010 | 11/03/2015 |
Bernal Lopez Inmaculada | Vicepresidente | 12/02/2010 | 11/03/2015 |
Bernal Lopez Inmaculada | Consejero Delegado Mancomunado | 12/02/2010 | 11/03/2015 |
Bernal Lopez Inmaculada | Consejero | 12/02/2010 | 11/03/2015 |
Carrion Mondejar Ricardo Jose | Consejero | 12/02/2010 | 11/03/2015 |
Climent Simon Jose Manuel | Vicesecret. | 12/02/2010 | 11/03/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRESAS6 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9135, L 6419, F 203, S 8, H V 137292, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9135, L 6419, F 203, S 8, H V 137292, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9135, L 6419, F 203, S 8, H V 137292, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9135, L 6419, F 203, S 8, H V 137292, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9135, L 6419, F 203, S 8, H V 137292, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-138-46
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9135, L 6419, F 202, S 8, H V 137292, I/A 1 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-46
Dirección:C/ FRESAS 6 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:30/12/09
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la sociedad la promoción y construcción de toda clase de obras por cuenta propia o ajena, por contrata o administración; promoción de comunidades para la construcción de toda clase de edificaciones; promoción y ejecución de urbanizaciones y planes de urbanismo, arrendamiento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9135, L 6419, F 202, S 8, H V 137292, I/A 1 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-46