FRENTE A LOS CUBOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Gipuzkoa
Razón Social FRENTE A LOS CUBOS SL
CIF B20955548
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 02/10/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE FRENTE A LOS CUBOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRENTE A LOS CUBOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Isla Torres Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 09/03/2009 | 15/12/2017 |
Ilzarbe Unanue Antonio Maria | Administrador Solidario | 24/01/2014 | 15/12/2017 |
Martin Cabezas Francisco Javier | Administrador Solidario | 24/01/2014 | 15/12/2017 |
Martin Cabezas Francisco Javier | Liquidador | 15/12/2017 | 15/12/2017 |
Rafel Quijada Eugenio Enrique | Apoderado Solidario | 09/03/2009 | 15/12/2017 |
Rafel Quijada Eugenio Enrique | Administrador Solidario | 24/02/2014 | 29/10/2015 |
Hoang Nguyen Kim Van | Apoderado | 24/01/2014 | |
Jin Bangmin | Administrador Solidario | 24/01/2014 |
ACTOS BORME DE FRENTE A LOS CUBOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 137, S 8, H SS 29419, I/A 10 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 137, S 8, H SS 29419, I/A 10 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 137, S 8, H SS 29419, I/A 10 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 137, S 8, H SS 29419, I/A 10 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 137, S 8, H SS 29419, I/A 9 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 136, S 8, H SS 29419, I/A 8 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 136, S 8, H SS 29419, I/A 7 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 136, S 8, H SS 29419, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2338 , F 136, S 8, H SS 29419, I/A 6 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-246-20