FREEPORT CAPITAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 90
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FREEPORT CAPITAL SL
CIF B09883232
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 10/03/2022
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Porras Pedraza Juan
Propietario AGROPECUARIA EL CASTAÑO SL
VINCULACIONES DE FREEPORT CAPITAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FREEPORT CAPITAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA EL CASTAÑO SL | Socio Unico | 05/04/2023 | 15/01/2024 |
Gonzalez Moreno Cesar | Liquidador Mancomunado | 15/01/2024 | 15/01/2024 |
Gonzalez Moreno Cesar | Administrador Mancomunado | 15/01/2024 | |
Palacios Castañeda Luis | Administrador Mancomunado | 15/01/2024 | |
Palacios Castañeda Luis | Liquidador Mancomunado | 15/01/2024 | 15/01/2024 |
Porras Pedraza Juan | Administrador Unico | 18/03/2022 | 15/01/2024 |
LAWYERS AND ACCOUNTANTS GLOBAL SERVICES SL | Socio Unico | 18/03/2022 | 05/04/2023 |
ACTOS BORME DE FREEPORT CAPITAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 132, S 8, H M 763933, I/A 4 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 132, S 8, H M 763933, I/A 4 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 132, S 8, H M 763933, I/A 4 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 132, S 8, H M 763933, I/A 4 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 132, S 8, H M 763933, I/A 3 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 130, S 8, H M 763933, I/A 1 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 130, S 8, H M 763933, I/A 1 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA, NUMERO 90, 1º (MADRID)
Comienzo de operaciones:10/03/22
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:La compra, suscripción, tenencia, gestión, administración, permuta y venta de valores mobiliarios, nacionales o extranjeros por cuenta propia y sin actividad de intermediación, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43237 , F 130, S 8, H M 763933, I/A 1 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28