FREEHOLD INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermanos Becquer, 3
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FREEHOLD INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FREEHOLD INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FREEHOLD INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bnp Paribas Gestion De Inversiones Sociedad Gestor | Entidad Gestora | 16/01/2014 | 07/02/2019 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | Entidad Depositaria | 29/11/2010 | 07/02/2019 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 07/02/2019 | |
Bugallo Adan Monica | Secretario No Consejero | 04/01/2012 | 07/02/2019 |
Capell Bore Pilar | Consejero | 23/05/2014 | 07/02/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 23/05/2014 | 07/02/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 29/11/2010 | 07/02/2019 |
Rechter Leib Evelyne | Consejero Delegado | 16/07/2014 | 07/02/2019 |
Rechter Leib Evelyne | Consejero | 18/07/2014 | 07/02/2019 |
Rechter Leib Richard | Consejero Delegado | 07/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FREEHOLD INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 118, S 8, H M 535211, I/A 11 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 118, S 8, H M 535211, I/A 11 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 118, S 8, H M 535211, I/A 11 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 118, S 8, H M 535211, I/A 11 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
- Comunicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de haber dado de baja a la sociedad como Sicav por acuerdo de junta de fecha 12 de noviembre de 2018
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 95, S 8, H M 535211, I/A 1m (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 118, S 8, H M 535211, I/A 10 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 117, S 8, H M 535211, I/A 9 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 117, S 8, H M 535211, I/A 9 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 117, S 8, H M 535211, I/A 8 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29747 , F 117, S 8, H M 535211, I/A 7 (18/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28