FREEHOLD AND LEISURE CONSULTANTS SL - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social FREEHOLD AND LEISURE CONSULTANTS SL
CIF B92090869
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FREEHOLD AND LEISURE CONSULTANTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FREEHOLD AND LEISURE CONSULTANTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moya Harvey Maximiliano Bernardo | Administrador Unico | 14/06/2018 | 22/11/2022 |
Moya Julia Cheryl | Socio Unico | 08/10/2021 | 22/11/2022 |
Moya Julia Cheryl | Apoderado | 08/10/2021 | 22/11/2022 |
Moya Julia Cheryl | Liquidador | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
Gabs & Co Limited | Socio Unico | 10/03/2016 | 08/10/2021 |
Moya Cazorla Bernardo | Administrador Unico | 30/12/2015 | 14/06/2018 |
Foreigner Administration Limited | Administrador Unico | 30/12/2015 |
ACTOS BORME DE FREEHOLD AND LEISURE CONSULTANTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 218, S 8, H MA 38535, I/A 10 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 218, S 8, H MA 38535, I/A 10 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 218, S 8, H MA 38535, I/A 10 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 218, S 8, H MA 38535, I/A 10 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 218, S 8, H MA 38535, I/A 10 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 218, S 8, H MA 38535, I/A 10 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-29
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 215, S 8, H MA 38535, I/A 8 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 216, S 8, H MA 38535, I/A 9 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 215, S 8, H MA 38535, I/A 7 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2409, L 1322, F 215, S 8, H MA 38535, I/A 7 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-29