FREEDOM MASTER SL
Dirección social Cl Democracia, 72
Código Postal 08914
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FREEDOM MASTER SL
CIF B65883126
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FREEDOM MASTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FREEDOM MASTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amaya Heredia Antonio | Administrador Unico | 26/02/2014 | 05/06/2019 |
Vita Timon Manuel | Administrador Unico | 26/01/2013 | 26/02/2014 |
Velez Ferrera Andres | Administrador Unico | 08/10/2012 | 26/01/2013 |
ACTOS BORME DE FREEDOM MASTER SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 124, S 8, H B 427799, I/A 5 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
- CL DEMOCRACIA Num.72 P.2 PTA.2 (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 123, S 8, H B 427799, I/A 4 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 123, S 8, H B 427799, I/A 4 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 123, S 8, H B 427799, I/A 4 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 123, S 8, H B 427799, I/A 3 (26/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 123, S 8, H B 427799, I/A 3 (26/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-08
- CL VIRGEN DE MONTSERRAT Num.1 P.1 PTA.4 (MONTORNES DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 123, S 8, H B 427799, I/A 2 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-215-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 122, S 8, H B 427799, I/A 1 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-08
Dirección:CL BUENOS AIRES, 37 (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Comienzo de operaciones:05/10/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO,COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR,DISTRIBUCION COMERCIAL,IMPORTACION Y EXPORTACION,ACTIVIDADES INMOBILIAIAS,ACTIVIDADES PROFESIONALES,INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43387 , F 122, S 8, H B 427799, I/A 1 (08/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-08