FREE UNIVERSE CORPORATION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pelai, 12
Código Postal 08001
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FREE UNIVERSE CORPORATION SL
CIF B66102195
Capital Social 3214.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 05/08/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
Administrador Único Gil Docobo Yolanda
VINCULACIONES DE FREE UNIVERSE CORPORATION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FREE UNIVERSE CORPORATION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz De Dios Daniel | Administrador Solidario | 28/11/2013 | 27/05/2015 |
Gil Docobo Yolanda | Administrador Unico | 06/08/2013 | 27/05/2015 |
Gil Docobo Yolanda | Liquidador | 27/05/2015 | 27/05/2015 |
Gil Docobo Yolanda | Administrador | 27/05/2015 |
ACTOS BORME DE FREE UNIVERSE CORPORATION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 76, S 8, H B 441147, I/A 4 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 76, S 8, H B 441147, I/A 4 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
Administrador Solidario
Administrador
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 76, S 8, H B 441147, I/A 4 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
- CL PELAI 12 3N (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 76, S 8, H B 441147, I/A 3 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
Capital Anterior: | 3.020,00 | Euros |
Aumento de capital: | 194,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.214,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,42 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 76, S 8, H B 441147, I/A 3 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 75, S 8, H B 441147, I/A 2 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 75, S 8, H B 441147, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Dirección:CL BIGAI Num.21 P.BJ (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:05/08/13
Capital:3.020,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO,COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR,DISTRIBUCION COMERCIAL,IMPORTACION Y EXPORTACION,ACTIVIDADES INMOBILIARIAS,ACTIVIDADES PROFESIONALES,INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43893 , F 75, S 8, H B 441147, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08