FRECMELAN GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Tiburzio Anitua Kalea, 10
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social FRECMELAN GROUP SL
CIF B75026815
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 09/06/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Mas Haitz
VINCULACIONES DE FRECMELAN GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRECMELAN GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Mas Haitz | Socio Unico | 26/12/2011 | 20/06/2012 |
Fernandez Mas Haitz | Liquidador | 20/06/2012 | 20/06/2012 |
Lopez Fernandez Ricardo | Administrador Unico | 06/07/2011 | 20/06/2012 |
Galarraga Mendizabal Maria Rosa | Socio Unico | 18/06/2010 | 26/12/2011 |
Vilarchao Gil Jose Aurelio | Administrador Unico | 28/09/2010 | 06/07/2011 |
Galarraga Mendizabal Maria Rosa | Administrador Unico | 18/06/2010 | 28/09/2010 |
ACTOS BORME DE FRECMELAN GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 84, S 8, H SS 32556, I/A 5 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 84, S 8, H SS 32556, I/A 5 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 84, S 8, H SS 32556, I/A 5 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 84, S 8, H SS 32556, I/A 5 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-123-20
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 84, S 8, H SS 32556, I/A 4 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-231-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 83, S 8, H SS 32556, I/A 3 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 83, S 8, H SS 32556, I/A 3 (06/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 83, S 8, H SS 32556, I/A 2 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2479 , F 83, S 8, H SS 32556, I/A 2 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-194-20