FREACTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Valdelaparra, 29
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social FREACTION SL
CIF B84931971
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 21/12/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FREACTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FREACTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuesta Castiñeyra Rafael Felix | Administrador Unico | 12/07/2016 | 07/12/2023 |
Gonzalez Garcia Jesus Mariano | Liquidador | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
De Francisco Nuñez Oscar | Apoderado | 03/07/2017 | 26/02/2021 |
Castaños Ruiz Pedro | Apoderado | 03/07/2017 | |
Castaños Ruiz Pedro | Administrador Unico | 18/08/2009 | 12/07/2016 |
Valles Ortiz Enrique | Administrador Unico | 18/08/2009 |
ACTOS BORME DE FREACTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 32, S 8, H M 425429, I/A 10 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 32, S 8, H M 425429, I/A 10 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 32, S 8, H M 425429, I/A 10 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 32, S 8, H M 425429, I/A 10 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 32, S 8, H M 425429, I/A 9 (26/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-44-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 31, S 8, H M 425429, I/A 8 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 31, S 8, H M 425429, I/A 7 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 30, S 8, H M 425429, I/A 6 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 30, S 8, H M 425429, I/A 6 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 17. Cierre del Ejercicio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23706 , F 30, S 8, H M 425429, I/A 5 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-28