FRANQUICIAS TASTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 149
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRANQUICIAS TASTE SL
CIF B85990653
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 29/06/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FRANQUICIAS TASTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRANQUICIAS TASTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Knowles Dana Sue | Administrador Unico | 04/08/2017 | 10/10/2022 |
Knowles Dana Sue | Liquidador | 10/10/2022 | 10/10/2022 |
Knowles Dana Sue | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 04/08/2017 |
Vaño Ferre Alicia | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 04/08/2017 |
ACTOS BORME DE FRANQUICIAS TASTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 141, S 8, H M 501159, I/A 3 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 141, S 8, H M 501159, I/A 3 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 141, S 8, H M 501159, I/A 3 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 141, S 8, H M 501159, I/A 3 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 140, S 8, H M 501159, I/A 2 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 140, S 8, H M 501159, I/A 2 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 140, S 8, H M 501159, I/A 2 (04/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-153-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 138, S 8, H M 501159, I/A 1 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28
Dirección:C/ SERRANO, 149 (MADRID)
Comienzo de operaciones:29/06/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN GENERAL, DE ARTICULOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOGAR, MENAJE, ADORNO, REGALO Y RECLAMO, QUE PODRA REALIZAR DIRECTAMENTE O A TRAVES DE CONTRATOS DE FRANQUICIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27808 , F 138, S 8, H M 501159, I/A 1 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-28