FRANK KEERL SA
Dirección social Cl Amadeu Torner, 109
Código Postal 08902
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social FRANK KEERL SA
CIF A58484502
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Fecha de Constitución 31/12/1987
Teléfono 93 422 81 00
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Keerl Luis Frank
ORGANIGRAMA DE FRANK KEERL SA
VINCULACIONES DE FRANK KEERL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRANK KEERL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Keerl Luis Frank | Consejero Delegado Solidario | 03/07/2020 | |
Keerl Luis Frank | Presidente | 03/07/2020 | |
Keerl Luis Frank | Consejero | 03/07/2020 | |
Keerl Luis Jorge Jose | Consejero Delegado Solidario | 03/07/2020 | |
Keerl Luis Jorge Jose | Secretario | 03/07/2020 | |
Keerl Luis Jorge Jose | Consejero | 03/07/2020 | |
Rovira Sesa Francisco Javier | Consejero | 03/07/2020 |
ACTOS BORME DE FRANK KEERL SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 79, S 8, H B 15853, I/A 13 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 79, S 8, H B 15853, I/A 13 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 79, S 8, H B 15853, I/A 12 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 79, S 8, H B 15853, I/A 12 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 78, S 8, H B 15853, I/A 11 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 78, S 8, H B 15853, I/A 11 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 76, S 8, H B 15853, I/A 9 (20/08/2003)
CVE: BORME-A-2014-131-08
- En el BORME no.173/2003 y con referencia 345434 SE OMITIO LA PUBLICACION DEL ACTO DE REVOCACION DE DON FRANK KEERL DE LUIS, JORGE JOSE KEERL LUIS Y FRANCISCO JAVIER ROVIRA SESA, COMO CONSEJEROS DELEGADOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 76, S 8, H B 15853, I/A 9 (20/08/2003)
CVE: BORME-A-2014-131-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08