FRANISAN BCN SL - EXTINGUIDA
Razón Social FRANISAN BCN SL
CIF B63034292
VINCULACIONES DE FRANISAN BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRANISAN BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUNA SOLUCIONES CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 20/02/2020 | 25/04/2023 |
Corbera Palau Inmaculada | Administrador Unico | 25/04/2023 | |
Torrico Franco Ruben | REP.ADM.CONC | 20/02/2020 | 25/04/2023 |
ACTOS BORME DE FRANISAN BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35105 , F 208, S 8, H B 261155, I/A 6 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 52/2017, AUTO FIRME DE FECHA 28/07/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35105 , F 208, S 8, H B 261155, I/A 6 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
Administrador Concursal
Administrador Unico
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35105 , F 208, S 8, H B 261155, I/A 6 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 52/2017, AUTO FIRME DE FECHA 28/02/2017, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35105 , F 206, S 8, H B 261155, I/A 5 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35105 , F 206, S 8, H B 261155, I/A 5 (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-17-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-32-08