FRANCISCO RIPOLL AVENIDA CONSTITUCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Constitució, 137
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social FRANCISCO RIPOLL AVENIDA CONSTITUCION SL
CIF B97073837
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FRANCISCO RIPOLL AVENIDA CONSTITUCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRANCISCO RIPOLL AVENIDA CONSTITUCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ripoll Orts Alejandro | Administrador Unico | 06/08/2018 | 11/01/2021 |
Orts Perez Elvira | Administrador Solidario | 05/02/2014 | 06/08/2018 |
Ripoll Orts Alejandro | Administrador Solidario | 05/02/2014 | 06/08/2018 |
Orts Perez Elvira | Consejero | 05/02/2014 | |
Ripoll Carbonell Francisco | Consejero | 05/02/2014 | |
Ripoll Orts Alejandro | Presidente | 05/02/2014 | |
Ripoll Orts Alejandro | Consejero Delegado | 05/02/2014 | |
Ripoll Orts Alejandro | Consejero | 05/02/2014 | |
Ripoll Orts Francisco | Secretario | 05/02/2014 |
ACTOS BORME DE FRANCISCO RIPOLL AVENIDA CONSTITUCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6860, L 4164, F 82, S 8, H V 76761, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6860, L 4164, F 82, S 8, H V 76761, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6860, L 4164, F 82, S 8, H V 76761, I/A 6 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6860, L 4164, F 82, S 8, H V 76761, I/A 5 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6860, L 4164, F 82, S 8, H V 76761, I/A 5 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6860, L 4164, F 82, S 8, H V 76761, I/A 5 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6860, L 4164, F 81, S 8, H V 76761, I/A 4 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6860, L 4164, F 81, S 8, H V 76761, I/A 4 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6860, L 4164, F 81, S 8, H V 76761, I/A 4 (05/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-144-46