FRALEX INVERSIONES IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Aranda, 22
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRALEX INVERSIONES IBERICA SL
CIF B85603553
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 11/12/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Deguelle Francis Robert
VINCULACIONES DE FRALEX INVERSIONES IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRALEX INVERSIONES IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Deguelle Francis Robert | Socio Unico | 29/01/2009 | 15/12/2014 |
Deguelle Francis Robert | Administrador Unico | 29/01/2009 | 15/12/2014 |
Deguelle Francis Robert | Liquidador | 15/12/2014 | 15/12/2014 |
ACTOS BORME DE FRALEX INVERSIONES IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26388 , F 47, S 8, H M 475530, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26388 , F 47, S 8, H M 475530, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26388 , F 47, S 8, H M 475530, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26388 , F 47, S 8, H M 475530, I/A 3 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-28
- C/ CONDE DE ARANDA 22 5 IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26388 , F 47, S 8, H M 475530, I/A 2 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26388 , F 45, S 8, H M 475530, I/A 1 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26388 , F 45, S 8, H M 475530, I/A 1 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28
Dirección:C/ VELAZQUEZ 126 7 AB (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/12/08
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:EL ASESORAMIENTO Y LA ASISTENCIA EN EL AMBITO DE LA CONSTRUCCION TANTO A PERSONA FISICAS COMO JURIDICAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26388 , F 45, S 8, H M 475530, I/A 1 (29/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28