FRAGRANCE AND SKINCARE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Europa, 46
Código Postal 08902
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRAGRANCE AND SKINCARE SL
CIF B63100150
Capital Social 2.4E7 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 11/02/2003
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Albiol Ramis Joan
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE FRAGRANCE AND SKINCARE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRAGRANCE AND SKINCARE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albesa Muniesa Jose Manuel | Consejero | 07/08/2017 | 16/10/2017 |
Albesa Muniesa Jose Manuel | Consejero | 18/03/2014 | 16/10/2017 |
Albesa Muniesa Jose Manuel | Consejero | 08/04/2011 | 16/10/2017 |
Albiol Ramis Joan | Presidente | 07/08/2017 | 16/10/2017 |
Albiol Ramis Joan | Consejero | 07/08/2017 | 16/10/2017 |
Albiol Ramis Joan | Consejero | 18/03/2014 | 16/10/2017 |
Albiol Ramis Joan | Consejero | 08/04/2011 | 16/10/2017 |
Albiol Ramis Joan | Apoderado | 08/04/2011 | 16/10/2017 |
Bach Kutschruetter Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/10/2013 | 16/10/2017 |
Bach Kutschruetter Javier | Consejero | 07/08/2017 | 16/10/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FRAGRANCE AND SKINCARE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 117, S 8, H B 262438, I/A 67 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-08
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 117, S 8, H B 262438, I/A 66 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 117, S 8, H B 262438, I/A 65 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 116, S 8, H B 262438, I/A 64 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 116, S 8, H B 262438, I/A 64 (02/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 116, S 8, H B 262438, I/A 63 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-08
- En el BORME no.34/2013 y con referencia 81420 SE OMITIO EL NOMBRAMIENTO DE DON LUIS GALLARDO HUERTA COMO APODERADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42989 , F 64, S 8, H B 262438, I/A 44 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2015-229-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 113, S 8, H B 262438, I/A 62 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 113, S 8, H B 262438, I/A 61 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44280 , F 113, S 8, H B 262438, I/A 60 (16/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-08