FRAGEL CONSTRUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Provincia Almería
Razón Social FRAGEL CONSTRUCCIONES SL
CIF B04163994
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE FRAGEL CONSTRUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRAGEL CONSTRUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Requena Lopez Juan Manuel | Administrador Mancomunado | 05/06/2020 | 12/11/2020 |
Requena Lopez Juan Manuel | Liquidador Mancomunado | 12/11/2020 | 12/11/2020 |
Ruiz Crespo Mariana | Administrador Mancomunado | 05/06/2020 | 12/11/2020 |
Ruiz Crespo Mariana | Liquidador Mancomunado | 12/11/2020 | 12/11/2020 |
Martinez Ramirez Francisco Angel | Administrador Solidario | 05/06/2020 | |
Requena Lopez Juan Manuel | Administrador Solidario | 05/06/2020 |
ACTOS BORME DE FRAGEL CONSTRUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 134, S 8, H AL 1417, I/A 3 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 134, S 8, H AL 1417, I/A 3 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-04
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 134, S 8, H AL 1417, I/A 3 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 134, S 8, H AL 1417, I/A 3 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-04
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 13, S 8, H AL 1417, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-04
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 9º. ADMINISTRACION. 1. Estructura del órgano de administración: La gestión y representación de la Sociedad se ecomendará por la Junta General, en virtud de acuerdo adoptado con las mayorias previstas para la modificación ordinaria de los Estatutos, pero sin que suponga alteración de su
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 13, S 8, H AL 1417, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-04
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 13, S 8, H AL 1417, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 13, S 8, H AL 1417, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 13, S 8, H AL 1417, I/A 1 Q (18/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-99-04
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 57 , F 13, S 8, H AL 1417, I/A 1 P (05/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-92-04