FRAFRAMA SA - EXTINGUIDA
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social FRAFRAMA SA
CIF A29223245
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FRAFRAMA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRAFRAMA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marti Lora Francisco | Apoderado | 11/05/2010 | 27/12/2017 |
Marti Rubio Francisco | Administrador Unico | 02/01/2013 | 27/12/2017 |
ACTOS BORME DE FRAFRAMA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428, L 341, F 77, S 8, H MA 12973, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-9-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428, L 341, F 77, S 8, H MA 12973, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-9-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428, L 341, F 77, S 8, H MA 12973, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-9-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428, L 341, F 77, S 8, H MA 12973, I/A 9 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-9-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428, L 341, F 76, S 8, H MA 12973, I/A 8 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-226-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428, L 341, F 76, S 8, H MA 12973, I/A 7 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-155-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-156-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1428, L 341, F 76, S 8, H MA 12973, I/A 6 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2010)
CVE: BORME-B-2010-94-29