FRAESAN PASTELERIA INDUSTRIAL SL - EXTINGUIDA
Municipio Santa Coloma de Gramenet
Provincia Barcelona
Razón Social FRAESAN PASTELERIA INDUSTRIAL SL
CIF B62586193
Actividad Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería
VINCULACIONES DE FRAESAN PASTELERIA INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRAESAN PASTELERIA INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guillen Carmona Francisco | Administrador | 06/11/2015 | |
SMR CONSULTORES 2000 SL | Administrador Concursal | 22/08/2014 | 06/11/2015 |
Valle Solano Elisa | REP.ADM.CONC | 22/08/2014 | 06/11/2015 |
ACTOS BORME DE FRAESAN PASTELERIA INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33663 , F 74, S 8, H B 233496, I/A 4 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 567/2014, AUTO FIRME DE FECHA 02/06/2015,POR LA QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33663 , F 74, S 8, H B 233496, I/A 4 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33663 , F 73, S 8, H B 233496, I/A 3 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 567/2014, RESOLUCIONES FIRMES,DE 10/11/2014:CONCLUSION FASE COMUN Y APERTURA FASE DE LIQUIDACION; Y DE 09/02/2015:APROBACION PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33663 , F 73, S 8, H B 233496, I/A 3 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33663 , F 73, S 8, H B 233496, I/A 3 (06/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 567/2014, AUTO FIRME DE FECHA 27/06/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33663 , F 72, S 8, H B 233496, I/A 2 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33663 , F 72, S 8, H B 233496, I/A 2 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08