FRABOLI FIRST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zabaleta, 11
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FRABOLI FIRST SL
CIF B84733815
Fecha de Constitución 06/06/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FRABOLI FIRST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRABOLI FIRST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jimenez Muñoz Maria Inmaculada | Liquidador | 23/02/2022 | 23/02/2022 |
Jimenez Muñoz Maria Inmaculada | Administrador Unico | 28/10/2021 | 23/02/2022 |
Velicia Gonzalez Manuel | Apoderado | 05/11/2014 | 23/02/2022 |
Velicia Gonzalez Manuel | Apoderado | 22/03/2012 | 23/02/2022 |
Velicia Ortiz De Zugasti Borja | Apoderado | 23/09/2015 | 23/02/2022 |
Gimenez Verdegay Francisco | Administrador Unico | 14/07/2016 | 18/10/2021 |
Velicia Ortiz De Zugasti Borja | Administrador Unico | 15/03/2016 | 14/07/2016 |
Fernandez Lopez Maria Yolanda | Administrador Unico | 28/09/2011 | 15/03/2016 |
Gimenez Verdegay Francisco | Administrador Unico | 13/05/2009 | 28/09/2011 |
Velicia Gonzalez Manuel | Administrador Unico | 13/05/2009 |
ACTOS BORME DE FRABOLI FIRST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 58, S 8, H M 409508, I/A 14 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 58, S 8, H M 409508, I/A 14 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 58, S 8, H M 409508, I/A 14 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 58, S 8, H M 409508, I/A 14 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 58, S 8, H M 409508, I/A 13 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 58, S 8, H M 409508, I/A 12 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 57, S 8, H M 409508, I/A 11 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 57, S 8, H M 409508, I/A 11 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-140-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 57, S 8, H M 409508, I/A 10 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22869 , F 57, S 8, H M 409508, I/A 10 (15/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-28