FRABEN MAI INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Razón Social FRABEN MAI INTERNACIONAL SL
CIF B64864986
VINCULACIONES DE FRABEN MAI INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FRABEN MAI INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cañadas Cid Maria Carmen | Apoderado Solidario | 27/04/2021 | 29/05/2023 |
Mairal Cañadas Rosa Maria | Administrador Unico | 29/05/2023 | |
Mairal Cañadas Rosa Maria | Liquidador | 29/05/2023 | 29/05/2023 |
Mairal Ribera Benjamin | Apoderado Solidario | 27/04/2021 | 29/05/2023 |
ACTOS BORME DE FRABEN MAI INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 64, S 8, H B 369884, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 64, S 8, H B 369884, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 64, S 8, H B 369884, I/A 3 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40492 , F 64, S 8, H B 369884, I/A 2 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08