FR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jacint Verdaguer, 1
Código Postal 08291
Municipio Ripollet
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social FR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
CIF B63603179
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 29/07/2004
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Magdaleno Perez Manuel
VINCULACIONES DE FR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Magdaleno Perez Manuel | Administrador Unico | 16/01/2017 | 09/11/2021 |
Vidal Badia Victoriano | Administrador Unico | 24/08/2012 | 30/09/2016 |
Albiñana Castells Juan | Administrador Solidario | 24/08/2012 | |
Mogas Umbert Jaime | Administrador Solidario | 24/08/2012 |
ACTOS BORME DE FR DESARROLLOS INMOBILIARIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37039 , F 48, S 8, H B 295966, I/A 6 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 278/2021, AUTO FIRME DE FECHA 05/07/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37039 , F 48, S 8, H B 295966, I/A 6 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-08
- CL JACINT VERDAGUER,NUMERO 1-3, LOCAL 5 (RIPOLLET)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37039 , F 48, S 8, H B 295966, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37039 , F 48, S 8, H B 295966, I/A 5 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37039 , F 48, S 8, H B 295966, I/A 4 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-195-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37039 , F 47, S 8, H B 295966, I/A 3 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37039 , F 47, S 8, H B 295966, I/A 3 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08