FOUR TREES MERCHANT PARTNERS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 41
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FOUR TREES MERCHANT PARTNERS SPAIN SL
CIF B88048624
Capital Social 141122.0 Euros
Fecha de Constitución 02/03/2018
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE FOUR TREES MERCHANT PARTNERS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FOUR TREES MERCHANT PARTNERS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Fernandez Jose Antonio | Administrador Unico | 14/03/2018 | 15/11/2021 |
Aguirre Fernandez Jose Antonio | Liquidador | 15/11/2021 | 15/11/2021 |
Rombaldi Muller Pia Manuella | Apoderado | 02/04/2018 | 15/11/2021 |
ACTOS BORME DE FOUR TREES MERCHANT PARTNERS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 164, S 8, H M 665393, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 164, S 8, H M 665393, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 164, S 8, H M 665393, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 164, S 8, H M 665393, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 164, S 8, H M 665393, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Capital Anterior: | 3.089,00 | Euros |
Aumento de capital: | 138.033,00 | Euros |
Capital Actual: | 141.122,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.468,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 163, S 8, H M 665393, I/A 3 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 162, S 8, H M 665393, I/A 2 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 159, S 8, H M 665393, I/A 1 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28
Dirección:C/ CASTELLO 41 - PISO 1º, PUERTA B (MADRID)
Comienzo de operaciones:02/03/18
Capital:3.089,00 Euros
Objeto social:1. La prestación de servicios de asesoramiento estratégico. 2. Intermediación financiera e inversión financiera. 3. La constitución, toma de participaciones o gestión de otras empresas, así como la tenencia, administración, adquisición y enajenación de toda clase de valores mobiliarios por cuenta pr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37313 , F 159, S 8, H M 665393, I/A 1 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-59-28